序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范正平 | 51% | 510万人民币 |
2 | 吕秋转 | 49% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范正平
|
|
2 |
吕秋转
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 联络员备案 |
江涛 *** 备案手机:***
|
罗健 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2022-03-23 | 联络员备案 |
范正平 *** 备案手机:***
|
江涛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-04-11 | 经营范围变更 |
旅游规划设计;休闲旅游;国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务;受托组织实施大中学生军事化训练;体能拓展训练服务;教育咨询(不含托管、培训);移民咨询服务;培训活动的组织;学术交流活动的组织;文化艺术交流活动的组织;文化艺术讲座活动的组织策划;文化艺术竞赛活动的组织策划;文化艺术咨询服务;大型活动组织策划服务;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
研学旅行;研学旅行教育创意;研学旅行策划与组织;研学旅行教育基地品牌策划推广;入境旅游业务;国内旅游业务;旅游规划设计;教育咨询(不含托管、培训);移民咨询服务;体能拓展训练服务;会议服务;文化艺术咨询服务;大型活动组织策划服务;培训活动的组织;学术交流活动的组织;文化艺术交流活动的组织;文化艺术讲座活动的组织策划;文化艺术竞赛活动的组织策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-02-22 | 联络员备案 |
赵海坤 *** 备案手机:***
|
范正平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-08-14 | 股东变更 |
范正平 ,吕秋转
|
范正平 ,吕秋转
|
6 | 2018-08-14 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
1000.000000万人民币( + 400% )
|