序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶功钦 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黎茹
|
|
2 |
胡元珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶功钦 [退出]
|
黎茹 [新增]
|
2 | 2022-07-13 | 法定代表人变更 |
陶功钦
|
黎茹
|
3 | 2022-07-13 | 章程备案 |
无
|
2022-07-12新章程
|
4 | 2022-07-13 | 联络员备案 |
陶功钦 *** 备案手机:***
|
黎茹 *** 备案手机:***
|
5 | 2022-01-11 | 章程备案 |
|
新章程
|
6 | 2022-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖建国 [退出]
|
胡元珍 [新增]
|
7 | 2021-05-10 | 地址变更 |
浏阳市集里街道白沙中路130号
|
浏阳市集里街道龚家桥社区联民路32号
|
8 | 2021-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李剑 [退出]
|
廖建国 [新增]
|
9 | 2021-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶功钦
|
陶功钦
|
10 | 2021-05-10 | 章程备案 |
无
|
2021-05-08新章程
|