序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎飞 | 80% | 1600.0万人民币 |
2 | 王锟 | 20% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黎飞
|
|
2 |
宋丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾国良
|
宋丽
|
2 | 2021-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎飞
|
黎飞
|
3 | 2021-09-09 | 章程备案 |
无
|
2021-09-08新章程
|
4 | 2021-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾国良 [退出]
|
宋丽 [新增]
|
5 | 2021-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎飞
|
黎飞
|
6 | 2021-09-09 | 股东变更 |
黎飞 ,曾国良 [退出]
|
黎飞 ,王锟 [新增]
|
7 | 2021-04-13 | 联络员备案 |
黎飞 *** 备案手机:***
|
黎飞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-07-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-16修改原章程第二条
|
9 | 2019-07-17 | 地址变更 |
湖南省长沙县星沙街道开元路17号湘商世纪鑫城705号
|
湖南省长沙县泉塘街道向阳路1号金科时代中心3A栋807房
|
10 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑传春
|
曾国良
|