序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈玲 | 39.8% | 199万人民币 |
2 | 唐雄 | 34.1% | 170.5万人民币 |
3 | 王丽 | 26.1% | 130.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王丽
|
|
2 |
陈玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-03 | 联络员备案 |
王丽 *** 备案手机:***
|
王丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-06-20 | 股东变更 |
蒋能辉 , [退出]刘敏 , [退出]王丽
|
陈玲 , [新增]唐雄 , [新增]王丽
|
3 | 2018-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋能辉 [退出]
|
陈玲 [新增]
|
4 | 2018-06-20 | 章程备案 |
无
|
2018-06-19新章程
|
5 | 2018-06-20 | 法定代表人变更 |
刘敏
|
王丽
|
6 | 2018-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘敏 [退出]
|
王丽 [新增]
|
7 | 2017-06-09 | 联络员备案 |
袁丹 备案手机:*****
|
王丽 备案手机:***** (网上办理)
|