序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨水清 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 郭欣 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨水清
|
|
2 |
郭欣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙黑石企业管理有限公司新乡分公司
|
屠淦钧 | 2018-07-04 |
2 |
长沙黑石企业管理有限公司郑州分公司
|
白永平 | 2018-02-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-12 | 经营范围变更 |
一般物品拍卖;文物拍卖;艺术品、收藏品拍卖;司法拍卖辅助服务;不良资产处置和收购的咨询服务;应收账款管理;大数据处理技术的研究、开****;受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行电话呼叫服务;受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行函件通知服务;企业破产事务咨询服务;企业资产的重组并购及债权债务重组咨询服务;代收代缴欠款服务;知识产权法律服务(不含诉讼);代理非诉讼法律事务;法律文件代理服务;法律文书代理服务;法律咨询;与担保业务有关的咨询、财务顾问等中介服务;为中小企业提供信用担保;代办不良征信申诉及征信修复;企业征信业务;信用卡信息咨询业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务);电子认证;专利代理服务;商标服务;版权服务;房地产中介服务;代办贷款服务;代办按揭服务;房地产司法鉴定评估;经营保险代理业务;支撑、基础的软件开****;电子商务平台的开****建设;培训活动的组织。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:文物拍卖;司法鉴定服务;拍卖业务;第二类增值电信业务;药品互联网信息服务;互联网信息服务;电子认证服务;专利代理;职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;大数据服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);破产清算服务;知识产权服务(专利代理服务除外);不动产登记代理服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);财务咨询;科技中介服务;商标代理;版权代理;房地产经纪;商务代理代办服务;房地产评估;软件开****;住房租赁;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);房地产咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-08-12 | 章程备案 |
无
|
2022-08-05新章程
|
3 | 2022-07-25 | 联络员备案 |
郭欣 *** 备案手机:***
|
郭欣 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-03-18 | 经营范围变更 |
一般物品拍卖;艺术品、收藏品拍卖;司法拍卖辅助服务;房地产司法鉴定评估;资产评估专业服务;不良资产处置和收购的咨询服务;受委托依法从事清算事务;房地产中介服务;房地产信息咨询;广告****布服务;信息技术咨询服务;法律咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般物品拍卖;文物拍卖;艺术品、收藏品拍卖;司法拍卖辅助服务;不良资产处置和收购的咨询服务;应收账款管理;大数据处理技术的研究、开****;受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行电话呼叫服务;受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行函件通知服务;企业破产事务咨询服务;企业资产的重组并购及债权债务重组咨询服务;代收代缴欠款服务;知识产权法律服务(不含诉讼);代理非诉讼法律事务;法律文件代理服务;法律文书代理服务;法律咨询;与担保业务有关的咨询、财务顾问等中介服务;为中小企业提供信用担保;代办不良征信申诉及征信修复;企业征信业务;信用卡信息咨询业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务);电子认证;专利代理服务;商标服务;版权服务;房地产中介服务;代办贷款服务;代办按揭服务;房地产司法鉴定评估;经营保险代理业务;支撑、基础的软件开****;电子商务平台的开****建设;培训活动的组织。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2021-03-18 | 章程备案 |
无
|
2021-03-11新章程
|
6 | 2021-03-18 | 联络员备案 |
李可鹏 *** 备案手机:***
|
郭欣 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李濛 [退出]
|
郭欣 [新增]
|
8 | 2021-03-18 | 股东变更 |
李濛 , [退出]杨水清
|
郭欣 , [新增]杨水清
|
9 | 2020-09-25 | 章程备案 |
无
|
2020-09-11新章程
|
10 | 2020-09-25 | 股东变更 |
李濛 ,李可鹏 , [退出]尹纪平 [退出]
|
李濛 ,杨水清 [新增]
|