序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-19 | 联络员备案 |
左碧文 *** 备案手机:***
|
孙盈盈 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-01-10 | 负责人变更 |
吴浩 [退出]
|
郭志鹏 [新增]
|
3 | 2016-06-30 | 联络员备案 |
吴浩 备案手机:*****
|
左碧文 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2016-06-29 | 联络员备案 |
陈玲 备案手机:*****
|
吴浩 备案手机:*****
|
5 | 2014-07-22 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局芙蓉分局
|