序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 聂望立 | 70% | 140.0万人民币 |
2 | 刘惠峰 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘惠峰
|
|
2 |
聂望立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-14 | 章程备案 |
无
|
2021-09-08公司股东由刘艳丽、聂望立变更为刘惠峰、聂望立,公司法定代表人、执行董事由刘艳丽变更为刘惠峰
|
2 | 2021-09-14 | 法定代表人变更 |
刘艳丽
|
刘惠峰
|
3 | 2021-09-14 | 股东变更 |
刘艳丽 , [退出]聂望立
|
刘惠峰 , [新增]聂望立
|
4 | 2021-09-14 | 联络员备案 |
刘艳丽 *** 备案手机:***
|
刘惠峰 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘艳丽 [退出]
|
刘惠峰 [新增]
|
6 | 2021-09-02 | 联络员备案 |
刘艳丽 *** 备案手机:***
|
刘艳丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-11-03 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2020-11-03 | 联络员备案 |
颜畅 *** 备案手机:***
|
刘艳丽 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘艳丽
|
刘艳丽
|
10 | 2020-11-03 | 章程备案 |
无
|
2020-10-28公司股东由刘艳丽变更为刘艳丽、聂望立,公司监事由汤惠明变更为聂望立
|