序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭旭 | 99% | 54.45万人民币 |
2 | 苏雪玲 | 1% | 0.55万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭旭
|
|
2 |
熊璠
|
|
3 |
苏雪玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-11 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:彭旭;成员:苏雪玲;成员:熊璠;
|
2 | 2017-12-11 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:彭旭;成员:苏雪玲;成员:熊璠;
|
3 | 2017-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢彬 [退出]
|
熊璠 [新增]
|
4 | 2017-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭旭 [退出]苏雪玲
|
苏雪玲
|
5 | 2017-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭旭
|
彭旭
|
6 | 2017-05-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年6月4日 至 2017年6月3日
|
2007年6月4日 至 2057年6月3日
|
7 | 2017-05-23 | 监事备案 |
谢彬 [退出]
|
熊璠 [新增]
|
8 | 2017-05-23 | 经理备案 |
彭旭 [退出]苏雪玲
|
苏雪玲
|
9 | 2017-05-23 | 董事备案 |
彭旭
|
彭旭
|
10 | 2017-05-18 | 联络员备案 |
刘笛 备案手机:*****
|
熊璠 备案手机:***** (网上办理)
|