序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金运知 | 82% | 2460.0万人民币 |
2 | 隆惠 | 18% | 540.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金运知
|
|
2 |
隆惠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-18 | 股东变更 |
陈淑英 , [退出]谢佞 [退出]
|
金运知 , [新增]隆惠 [新增]
|
2 | 2020-02-18 | 法定代表人变更 |
陈淑英
|
金运知
|
3 | 2020-02-18 | 联络员备案 |
李胜锋 *** 备案手机:***
|
金运知 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-02-18 | 财务负责人 |
肖琳 ***
|
金运知 ***
|
5 | 2020-02-18 | 章程备案 |
无
|
2020-02-10通过公司新章程。
|
6 | 2020-02-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢佞 [退出]
|
隆惠 [新增]
|
7 | 2020-02-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈淑英 [退出]
|
金运知 [新增]
|
8 | 2019-06-05 | 联络员备案 |
胡丽丽 *** 备案手机:***
|
李胜锋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2019-04-23 | 章程备案 |
无
|
2019-04-23通过公司新章程。
|
10 | 2019-04-23 | 名称变更 |
湖南紫诚建设工程有限公司
|
湖南乾隆建设有限公司
|