序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李博帅 | 95% | 475.0万人民币 |
2 | 郭佩 | 5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李博帅
|
|
2 |
郭佩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-08 | 联络员备案 |
黄勇 *** 备案手机:***
|
余一平 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-05-25 | 经营范围变更 |
农业技术的研****、技术咨询、技术服务;农副产品的批****与零售;投资管理、投资咨询;旅游项目的投资与开****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农业技术开****服务、咨询、交流服务;企业管理咨询服务;农副产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
魏福隆 备案手机:*****
|
黄勇 备案手机:*****
|
4 | 2016-06-20 | 联络员备案 |
李博帅 备案手机:*****
|
魏福隆 备案手机:*****
|