序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 双从林 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
双从林
|
|
2 |
周楷洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-19 | 章程备案 |
无
|
2021-11-18章程
|
2 | 2021-11-19 | 法定代表人变更 |
孙国连
|
双从林
|
3 | 2021-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖春珍 [退出]
|
周楷洋 [新增]
|
4 | 2021-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙国连 [退出]
|
双从林 [新增]
|
5 | 2021-11-19 | 联络员备案 |
孙国连 *** 备案手机:***
|
双从林 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-11-19 | 股东变更 |
孙国连 [退出]
|
双从林 [新增]
|
7 | 2017-03-17 | 联络员备案 |
龙春菲 备案手机:*****
|
孙国连 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2016-08-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-08-25第一章第二条;
|
9 | 2016-08-25 | 住所变更 |
湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道咸嘉湖西路262号星光综合楼栋506号
|
湖南省长沙市岳麓区望城坡街道咸嘉湖西路262号星光综合楼栋506号
|