序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈晓明 | 58% | 290.0万人民币 |
2 | 陈波 | 42% | 210.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈波
|
|
2 |
吴拓宇
|
|
3 |
陈晓明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙天诚建设项目管理有限公司高新区分公司
|
陈彦伟 | 2020-06-12 |
2 |
长沙天诚建设项目管理有限公司宁远分公司
|
陈彦伟 | 2017-07-21 |
3 |
长沙天诚建设项目管理有限公司宁乡分公司
|
何辉 | 2014-02-24 |
4 |
长沙天诚建设项目管理有限公司郴州分公司
|
郭纪山 | 2010-12-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 章程备案 |
无
|
2020-05-29章程全部
|
2 | 2020-06-02 | 注册资本变更 |
310万人民币
|
500.000000万人民币( + 61.29032% )
|
3 | 2020-06-02 | 股东变更 |
陈波 ,陈晓明
|
陈波 ,陈晓明
|
4 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
陈晓明 *** 备案手机:***
|
陈晓明 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-05-29 | 联络员备案 |
陈晓明 *** 备案手机:***
|
陈晓明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-03-18 | 联络员备案 |
陈晓红 *** 备案手机:***
|
陈晓明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-07-17 | 股东变更 |
陈波 ,陈晓明
|
陈波 ,陈晓明
|
8 | 2018-07-17 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
310.000000万人民币( + 3.33333% )
|
9 | 2018-02-05 | 股东变更 |
陈波 ,陈晓红 [退出]
|
陈波 ,陈晓明 [新增]
|
10 | 2018-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈晓红 [退出]
|
陈晓明 [新增]
|