序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕运涛 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李清
|
|
2 |
刘科
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘科
|
卿斯眉
|
2 | 2022-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘科 [退出]
|
卿斯眉 [新增]
|
3 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕运涛
|
李清
|
4 | 2022-06-13 | 章程备案 |
无
|
2022-06-08新章程
|
5 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕运涛 [退出]
|
李清 [新增]
|
6 | 2022-06-13 | 法定代表人变更 |
吕运涛
|
李清
|
7 | 2022-06-07 | 联络员备案 |
杨丹 *** 备案手机:***
|
杨丹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2022-03-16 | 地址变更 |
湖南省长沙市天心区劳动西路348号贺龙体育场5043房(集群注册)
|
湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路69号禧荣商业广场A-5栋321号
|
9 | 2022-03-16 | 章程备案 |
无
|
2022-03-16新章程
|
10 | 2021-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕运涛
|
吕运涛
|