序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖胜利 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖胜利
|
|
2 |
贺霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周勤 [退出]
|
贺霞 [新增]
|
2 | 2020-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖胜利
|
廖胜利
|
3 | 2020-08-27 | 股东变更 |
蒋琳 , [退出]廖胜利 ,欧敏 , [退出]许智勇 , [退出]周勤 [退出]
|
廖胜利
|
4 | 2020-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许智勇 [退出]
|
廖胜利 [新增]
|
5 | 2020-08-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-08-27 | 章程备案 |
无
|
2020-08-26新章程
|
7 | 2018-05-18 | 联络员备案 |
蒋琳 *** 备案手机:***
|
廖胜利 *** 备案手机:***
|
8 | 2016-11-07 | 股东变更 |
贺霞 , [退出]周勤
|
蒋琳 , [新增]廖胜利 , [新增]欧敏 , [新增]许智勇 , [新增]周勤
|
9 | 2016-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖胜利 [退出]
|
许智勇 [新增]
|
10 | 2016-11-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-03修改第六条
|