序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-02 | 负责人变更 |
马玉成 [退出]
|
刘来 [新增]
|
2 | 2021-03-02 | 名称变更 |
东信工程项目管理有限公司湖南省分公司
|
东信工程项目管理有限公司长沙市分公司
|
3 | 2021-03-02 | 联络员备案 |
覃艳 *** 备案手机:***
|
刘来 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-28 | 负责人变更 |
许应鸿 [退出]
|
马玉成 [新增]
|
5 | 2020-05-15 | 联络员备案 |
覃艳 *** 备案手机:***
|
覃艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-03-19 | 联络员备案 |
许应鸿 *** 备案手机:***
|
覃艳 *** 备案手机:***
|