序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈诚 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈诚
|
|
2 |
孙越
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-02 | 股东变更 |
黄永洪 [退出]
|
陈诚 [新增]
|
2 | 2021-07-02 | 联络员备案 |
黄永洪 *** 备案手机:***
|
陈诚 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-07-02 | 法定代表人变更 |
黄永洪
|
陈诚
|
4 | 2021-07-02 | 章程备案 |
无
|
2021-07-01新章程
|
5 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄永洪 [退出]
|
陈诚 [新增]
|
6 | 2019-05-10 | 地址变更 |
宁乡县煤炭坝镇棤树村福泉组(湖南省圣恒环保防火科技有限公司厂房内)
|
浏阳市沙市镇滨河路(湖南丰博投资有限公司1号厂房)
|
7 | 2019-05-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-08第二条
|
8 | 2018-04-28 | 联络员备案 |
陈献丰 *** 备案手机:***
|
黄永洪 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-04-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2018-04-19 | 章程备案 |
无
|
2018-04-18通过新章程。
|