序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖长清 | 51% | 15.3万人民币 |
2 | 陈庆 | 49% | 14.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖长清
|
|
2 |
陈庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-10 | 联络员备案 |
肖长清 *** 备案手机:***
|
肖长清 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-26 | 联络员备案 |
肖长清 *** 备案手机:***
|
肖长清 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
肖长清 *** 备案手机:***
|
肖长清 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-05-05 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:肖长清;成员:肖长清;成员:陈庆;
|
5 | 2016-05-05 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:肖长清;成员:肖长清;成员:陈庆;
|
6 | 2015-05-27 | 经营范围 |
预包装食品批****兼零售。(《食品流通许可证》有效期至2017年1月20日,许可证编号:SP*****0)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
酒类、预包装食品、散装食品零售兼批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|