序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪灿 | 76% | 380万人民币 |
2 | 倪桂仕 | 24% | 120万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪灿
|
|
2 |
倪桂仕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
倪小兰 [退出]
|
倪桂仕 [新增]
|
2 | 2022-01-07 | 股东变更 |
倪灿 ,倪小兰 [退出]
|
倪灿 ,倪桂仕 [新增]
|
3 | 2022-01-07 | 章程备案 |
无
|
2022-01-06通过新章程
|
4 | 2021-06-08 | 股东变更 |
倪灿 ,倪建军 [退出]
|
倪灿 ,倪小兰 [新增]
|
5 | 2021-06-08 | 章程备案 |
无
|
2021-06-04通过新章程
|
6 | 2021-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
倪建军 [退出]
|
倪小兰 [新增]
|
7 | 2020-03-19 | 法定代表人变更 |
李建军
|
倪灿
|
8 | 2020-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建军 [退出]
|
倪灿 [新增]
|
9 | 2019-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
倪灿 [退出]
|
李建军 [新增]
|
10 | 2019-04-18 | 法定代表人变更 |
倪灿
|
李建军
|