序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲市公交广告文化传媒有限责任公司 | 50% | 1000万人民币 |
2 | 株洲日报社 | 40% | 800万人民币 |
3 | 肖维尧 | 10% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
旷桂生
|
|
2 |
肖劲根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-21 | 股东变更 |
肖维尧 ,株洲公交健宁交通服务有限责任公司 , [退出]株洲日报社
|
肖维尧 ,株洲日报社 ,株洲市公交广告文化传媒有限责任公司 [新增]
|
2 | 2020-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗值念 [退出]
|
旷桂生 [新增]
|
3 | 2020-05-21 | 法定代表人变更 |
刘白杨
|
旷桂生
|
4 | 2020-05-21 | 章程备案 |
无
|
2020-05-16章程
|
5 | 2020-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘白杨 [退出]刘金城 [退出]唐小强 [退出]
|
旷桂生 [新增]
|
6 | 2018-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘白杨唐小强刘金城钟海飚 [退出]王洪平 [退出]
|
刘白杨唐小强刘金城
|
7 | 2018-12-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-06第十三条、第二十七条、第三十四条、第三十六条、第四十三条
|
8 | 2018-12-06 | 股东变更 |
肖维尧 ,株洲日报社 ,株洲市国投健宁****展有限公司 ,株洲市国有资产投资控股集团有限公司 [退出]
|
肖维尧 ,株洲公交健宁交通服务有限责任公司 , [名称变更]株洲日报社
|
9 | 2015-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐小强钟海飚王洪平吴小平 [退出]楚磊 [退出]
|
唐小强钟海飚刘金城 [新增]刘白杨 [新增]王洪平
|
10 | 2015-11-27 | 董事备案 |
唐小强钟海飚王洪平吴小平 [退出]楚磊 [退出]
|
唐小强钟海飚刘金城 [新增]刘白杨 [新增]王洪平
|