序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李家旺 | 95% | 47.5万人民币 |
2 | 冯淑英 | 5% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李圣建
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
株洲市和谐运动体育用品有限公司芦淞分公司
|
陈斌 | 2011-07-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-26 | 联络员备案 |
舒俊云 备案手机:*****
|
舒俊云 备案手机:*****
|
2 | 2017-06-23 | 联络员备案 |
舒俊云 备案手机:*****
|
舒俊云 备案手机:*****
|
3 | 2016-06-27 | 法定代表人变更 |
李家旺
|
李圣建
|
4 | 2016-05-17 | 联络员备案 |
舒俊云 备案手机:*****
|
舒俊云 备案手机:*****
|
5 | 2016-05-07 | 经营范围变更 |
服装鞋帽、日用百货、体育用品、健身器材销售。
|
服装鞋帽、日用百货、体育用品、健身器材销售。
|