序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖陆平 | 100% | 400.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖陆平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
株洲金塔房地产开****有限公司乡村****现酒楼
|
谭辉 | 2002-08-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-11 | 联络员备案 |
谭芳 *** 备案手机:***
|
谭桂秋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-08-11 | 联络员备案 |
谭桂秋 *** 备案手机:***
|
谭芳 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-01-08 | 联络员备案 |
谭桂秋 *** 备案手机:***
|
谭桂秋 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-01-07 | 联络员备案 |
谭桂秋 *** 备案手机:***
|
谭桂秋 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-07 | 联络员备案 |
谭桂秋 *** 备案手机:***
|
谭桂秋 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-06-06 | 联络员备案 |
谭桂秋 *** 备案手机:***
|
谭桂秋 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-07-04 | 联络员备案 |
谭桂秋 备案手机:*****
|
谭桂秋 备案手机:*****
|
8 | 2017-05-26 | 联络员备案 |
谭桂秋 备案手机:*****
|
谭桂秋 备案手机:*****
|
9 | 2017-05-25 | 联络员备案 |
谭桂秋 备案手机:*****
|
谭桂秋 备案手机:*****
|
10 | 2016-04-21 | 住所变更 |
芦淞区芦淞路39号
|
芦淞区芦淞路39号
|