序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲高科房地产开****有限公司 | 100% | 15000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
易一平
|
|
2 |
王宇迪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡召华 [退出]
|
王宇迪 [新增]
|
2 | 2021-06-15 | 股东变更 |
湖南天易集团有限公司 [退出]
|
株洲高科房地产开****有限公司 [新增]
|
3 | 2021-06-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-18第六条
|
4 | 2020-08-13 | 法定代表人变更 |
宋进余
|
易一平
|
5 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张申峰 [退出]
|
蔡召华 [新增]
|
6 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋进余 [退出]
|
易一平 [新增]
|
7 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨庆华 [退出]
|
宋进余 [新增]
|
8 | 2019-08-15 | 法定代表人变更 |
杨庆华
|
宋进余
|
9 | 2019-04-29 | 联络员备案 |
尹琳燕 *** 备案手机:***
|
罗望 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2018-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴兵 [退出]
|
杨庆华 [新增]
|