序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈继纯 | 10% | 1000.0万人民币 |
2 | 朱辉 | 10% | 1000.0万人民币 |
3 | 曹欣 | 10% | 1000.0万人民币 |
4 | 李晓敏 | 10% | 1000.0万人民币 |
5 | 陈锦 | 10% | 1000.0万人民币 |
6 | 宋娟 | 10% | 1000.0万人民币 |
7 | 熊瑛 | 10% | 1000.0万人民币 |
8 | 张秋琳 | 10% | 1000.0万人民币 |
9 | 宋慧 | 10% | 1000.0万人民币 |
10 | 奉慧娟 | 10% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘胜辉
|
|
2 |
黄洋维
|
|
3 |
唐强
|
|
4 |
胡翠兰
|
|
5 |
谌忆德
|
|
6 |
周明光
|
|
7 |
李喜平
|
|
8 |
董勤
|
|
9 |
钟术蒙
|
|
10 |
伍飞翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 章程备案 |
无
|
2022-01-21第十条
|
2 | 2022-05-31 | 经营范围变更 |
对新材料、新能源、环保项目、房地产开****和电力生产、设备制造等行业投资;建筑机械出租;仪器、传感器产品开****;新能源产品开****;经营商品和技术的进出口业务。(国家法律法规禁止或限制的除外)。
|
许可项目:房地产开****经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程和技术研究和试验****展;新能源原动设备制造;仪器仪表制造;园区管理服务;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;特种设备出租;土地使用权租赁;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2022-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王萍 [退出]谌忆德周明光李喜平董勤吴晓蓉 [退出]邹红兵 [退出]陈锦 [退出]黄洋维黄卫元 [退出]吴艳华 [退出]唐强胡振华 [退出]
|
钟术蒙 [新增]谌忆德董勤周明光李喜平伍飞翔 [新增]胡翠兰 [新增]黄洋维唐强
|
4 | 2022-02-21 | 章程备案 |
无
|
2022-01-21新章程
|
5 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨夕云 [退出]黄洋维陈锦李晓敏 [退出]宋娟 [退出]
|
唐强 [新增]黄洋维王萍 [新增]谌忆德 [新增]黄卫元 [新增]吴晓蓉 [新增]李喜平 [新增]董勤 [新增]吴艳华 [新增]周明光 [新增]胡振华 [新增]陈锦邹红兵 [新增]
|
6 | 2019-03-14 | 章程备案 |
无
|
2018-06-09新章程
|
7 | 2019-03-14 | 注册资本变更 |
10000万人民币
|
8000.000000万人民币( - 20% )
|
8 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊瑛 [退出]奉慧娟 [退出]
|
谢文青 [新增]任泽强 [新增]杨夕云 [新增]何晓蓉 [新增]王靓 [新增]
|
9 | 2018-12-20 | 经营期限 |
1998年11月27日 至 2018年11月26日
|
1998年11月27日 至 长期
|
10 | 2018-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
奉慧娟任泽强 [退出]熊瑛
|
奉慧娟熊瑛
|