序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张前军 | 42.608% | 639.12万人民币 |
2 | 彭琴 | 40% | 600.0万人民币 |
3 | 陈子昊 | 15% | 225.0万人民币 |
4 | 刘艳 | 2.392% | 35.88万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖焕新
|
|
2 |
张前军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-22 | 经营期限 |
2000年9月28日 至 2018年12月31日
|
2000年9月28日 至 长期
|
2 | 2018-11-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-15第四十七条
|
3 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
陶慧敏 *** 备案手机:***
|
刘百知 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张前军
|
5 | 2016-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
肖焕新
|
6 | 2016-12-15 | 董事备案 |
陈子昊 [退出]
|
肖焕新 [新增]
|
7 | 2016-12-15 | 法定代表人变更 |
陈子昊
|
肖焕新
|
8 | 2016-12-15 | 经理备案 |
|
肖焕新 [新增]
|
9 | 2016-12-15 | 监事备案 |
|
张前军 [新增]
|
10 | 2016-05-06 | 联络员备案 |
陶慧敏 备案手机:*****
|
陶慧敏 备案手机:***** (网上办理)
|