序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖民红 | 50% | 1.5万人民币 |
2 | 卢回贤 | 50% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢回贤
|
|
2 |
肖民红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-26 | 经营期限 |
2013年8月22日 至 2017年8月21日
|
2013年8月22日 至 长期
|
2 | 2018-11-26 | 财务负责人 |
|
卢智军 ***
|
3 | 2018-11-01 | 联络员备案 |
卢回贤 *** 备案手机:***
|
卢回贤 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2016-06-15 | 联络员备案 |
卢回贤 备案手机:*****
|
卢回贤 备案手机:*****
|