序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 茶陵县龙下工业有限公司 | 6.00001% | 1962.0万人民币 |
2 | 炎陵县瀚森有限责任公司 | 5% | 1635.0万人民币 |
3 | 株洲市万昌纺织有限公司 | 5% | 1635.0万人民币 |
4 | 茶陵龙盛矿贸有限公司 | 4.8% | 1569.6万人民币 |
5 | 湖南珠峰房地产开****有限责任公司 | 4.50001% | 1471.5万人民币 |
6 | 炎陵中天房地产开****有限责任公司 | 4.30001% | 1406.1万人民币 |
7 | 茶陵光华陶瓷原料有限公司 | 4% | 1308.0万人民币 |
8 | 炎陵县新林水电****展有限责任公司 | 4% | 1308.0万人民币 |
9 | 湖南宁康医药有限责任公司 | 3% | 981.0万人民币 |
10 | 炎陵县汇源水电有限责任公司 | 3% | 981.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘志强
|
|
2 |
左胜杰
|
|
3 |
谭志祥
|
|
4 |
谭送华
|
|
5 |
谭志旺
|
|
6 |
谭玉寒
|
|
7 |
陈智睿
|
|
8 |
蒋学锋
|
|
9 |
毛剑文
|
|
10 |
万明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司银湖支行
|
张弘 | 2016-04-07 |
2 |
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司小车支行
|
谭庆华 | 2016-03-29 |
3 |
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司桃坑支行
|
陈文华 | 2016-03-29 |
4 |
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司朝阳支行
|
颜煜 | 2016-03-29 |
5 |
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司尧水支行
|
谭振辉 | 2016-03-29 |
6 |
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司东山支行
|
陈冬祥 | 2016-03-29 |
7 |
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司思聪支行
|
毛剑文 | 2016-03-29 |
8 |
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司虎踞支行
|
龙俊青 | 2016-03-29 |
9 |
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司农贸支行
|
周成 | 2016-03-29 |
10 |
湖南茶陵农村商业银行股份有限公司八洲支行
|
赵云 | 2016-03-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 法定代表人变更 |
陶利华
|
刘志强
|
2 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛剑文谭玉寒蒋学锋陈智睿陈潮生叶珠喜万明谭志旺左胜杰陶利华 [退出]刘乐谭送华谭志祥
|
万明叶珠喜刘志强 [新增]谭志旺蒋学锋左胜杰刘乐毛剑文谭志祥谭玉寒谭送华陈智睿陈潮生
|
3 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈潮生万明谭玉寒左胜杰肖小文 [退出]刘乐谭送华毛剑文谭志旺蒋学锋陶利华叶珠喜陈智睿
|
谭玉寒叶珠喜蒋学锋谭送华万明刘乐谭志旺毛剑文陈潮生陶利华陈智睿左胜杰谭志祥 [新增]
|
4 | 2020-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨义王件林 [退出]陈启元谷丹丹周满刘华曾运****李声辉 [退出]谭宝林 [退出]
|
谭小明 [新增]刘华谷丹丹曾向阳 [新增]周满曾运****杨义邓小红 [新增]陈启元
|
5 | 2020-08-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-05-22第十九条、第二十条、第一百三十七条、第一百四十条
|
6 | 2020-08-14 | 联络员备案 |
颜小蓉 *** 备案手机:***
|
罗丽燕 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-03-23 | 章程备案 |
无
|
2018-07-19新章程
|
8 | 2020-03-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
蒋学锋;巫勇;付祖德;何敏娟;周建红;炎陵县汇源水电有限责任公司;谭美明;谭志旺;张小春;湖南宁康医药有限责任公司;谭志华;周回容;吴斌****;杨春雷;湖南省慧科生态园林开****有限公司;刘生云;谭小兵;谢海龙;肖文苟;谭新亮;沈晓春;颜荣跃;茶陵光华陶瓷原料有限公司;郭振;龚玉婷;陈海兰;茶陵龙盛矿贸有限公司;株洲市亿通工程劳务有限公司;钟卫红;炎陵中天房地产开****有限责任公司;易坚;刘丽臣;炎陵县新林水电****展有限责任公司;肖景岳;陈文龙;陈自云;谭运红;刘冬良;王件林;陈小刚;尹琳;刘湘陵;贺劲松;炎陵银太纺织有限公司;易爱妮;姚伟;崔琦智;陈建香;湖南瑞丰磁电科技有限公司;王件兰;刘进业;谭小明;陈国娥;郭平;朱艳玉;易志刚;罗和青;株洲市万昌纺织有限公司;左胜杰;陈剑飞;李声辉;谭清华;茶陵县龙下工业有限公司;曾利锋;炎陵县瀚森有限责任公司;陈见明;刘华;刘欢;株洲市博尔康服饰有限责任公司;曾玲燕;李映锬;曾倩;茶陵珠峰房地产开****有限责任公司;谭志军;谭回花;刘伟平;谭小明;王凯丽;
|
刘生云;株洲市亿通工程劳务有限公司;何敏娟;株洲市万昌纺织有限公司;谭运红;陈建香;炎陵县瀚森有限责任公司;巫勇;刘伟平;谭回花;茶陵光华陶瓷原料有限公司;炎陵县汇源水电有限责任公司;尹琳;陈国娥;罗和青;曾利锋;刘冬良;王件兰;易坚;谭志华;钟卫红;炎陵银太纺织有限公司;周回容;陈见明;刘进业;刘欢;易志刚;谭清华;湖南瑞丰磁电科技有限公司;湖南宁康医药有限责任公司;王凯丽;刘湘陵;谭志军;肖文苟;谭小兵;谢海龙;左胜杰;郭平;谭小明;李映锬;付祖德;肖景岳;李声辉;曾倩;吴斌****;崔琦智;谭新亮;刘丽臣;茶陵县龙下工业有限公司;朱艳玉;曾玲燕;易爱妮;湖南珠峰房地产开****有限责任公司; [名称变更]姚伟;陈海兰;刘华;炎陵县新林水电****展有限责任公司;郭振;茶陵龙盛矿贸有限公司;沈晓春;谭志旺;湖南省慧科生态园林开****有限公司;陈自云;周建红;颜荣跃;贺劲松;株洲市博尔康服饰有限责任公司;王件林;炎陵中天房地产开****有限责任公司;杨春雷;谭美明;陈文龙;蒋学锋;谭小明;张小春;陈小刚;龚玉婷;陈剑飞;
|
9 | 2020-03-23 | 法定代表人变更 |
谢海龙
|
陶利华
|
10 | 2020-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭志旺陈潮生陈智睿左胜杰谢海龙 [退出]叶珠喜刘乐万明肖小文毛剑文谭玉寒谭送华蒋学锋
|
陈潮生毛剑文肖小文刘乐陶利华 [新增]叶珠喜陈智睿谭送华谭玉寒蒋学锋万明谭志旺左胜杰
|