序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋斌辉 | 62.5% | 3125.0万人民币 |
2 | 葛均霞 | 37.5% | 1875.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋斌辉
|
|
2 |
葛均霞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南轩达项目管理有限公司常宁分公司
|
贺智 | 2022-03-17 |
2 |
湖南轩达项目管理有限公司长沙浏阳市分公司
|
葛均刚 | 2021-07-29 |
3 |
湖南轩达项目管理有限公司长沙芙蓉区分公司
|
葛均刚 | 2021-05-17 |
4 |
湖南轩达项目管理有限公司望城区分公司
|
葛均刚 | 2020-10-13 |
5 |
湖南轩达项目管理有限公司博罗县分公司
|
葛均刚 | 2020-04-24 |
6 |
湖南轩达项目管理有限公司宁乡市分公司
|
葛均刚 | 2020-04-16 |
7 |
湖南轩达项目管理有限公司五莲分公司
|
彭振 | 2020-03-31 |
8 |
湖南轩达项目管理有限公司石峰区分公司
|
彭振 | 2019-10-14 |
9 |
湖南轩达项目管理有限公司长沙第一分公司
|
肖华 | 2019-05-22 |
10 |
湖南轩达项目管理有限公司莒县分公司
|
陈祥丽 | 2019-01-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-11 | 章程备案 |
无
|
2022-07-07营业执照的营业范围增加
|
2 | 2022-07-11 | 经营范围变更 |
工程管理、工程监理的服务;建设工程施工;工程建设项目招标代理服务;工程造价咨询服务;建筑劳务分包;园林绿化工程服务;钢结构工程专业承包;地基与基础工程专业承包;土石方工程服务;建筑幕墙工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;摄影服务;照片扩印及处理服务;影像设备技术咨询;医疗实验室设备和器具制造;音像制作;档案管理服务;档案管理技术服务;图文制作;其他体育组织;体育活动的组织与策划;心理咨询服务(不含医疗门诊);其他专业咨询与调查;建筑工程机械与设备租赁;建材、金属材料、电线电缆销售;铝合金制品、钢木门、安全门、木制品门及其配件、装饰材料零售;农副产品、水产品(不含河鱼)、食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:建设工程监理;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计;住宅室内装饰装修;音像制品制作;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;摄影扩印服务;电影摄制服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);承接档案服务外包;图文设计制作;电子竞技俱乐部;组织体育表演活动;心理咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);房屋拆迁服务;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;电线、电缆经营;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;地板销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;砼结构构件销售;砖瓦销售;水泥制品销售;石棉制品销售;石棉水泥制品销售;石灰和石膏销售;耐火材料销售;建筑砌块制造;防腐材料销售;保温材料销售;合成材料销售;配电开关控制设备销售;门窗销售;建筑用金属配件销售;光缆销售;服装辅料制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;农副产品销售;水产品收购;水产品批****;水产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2021-11-18 | 联络员备案 |
吴梦恬 *** 备案手机:***
|
文艳绢 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-11-18 | 联络员备案 |
文艳绢 *** 备案手机:***
|
文艳绢 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-11-15 | 联络员备案 |
吴梦恬 *** 备案手机:***
|
吴梦恬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-07-21 | 联络员备案 |
吴梦恬 *** 备案手机:***
|
吴梦恬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2021-07-20 | 联络员备案 |
吴梦恬 *** 备案手机:***
|
吴梦恬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2021-05-11 | 联络员备案 |
吴梦恬 *** 备案手机:***
|
吴梦恬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-07-03 | 章程备案 |
无
|
2020-07-01废除原章程,启用公司新章程。
|
10 | 2020-07-03 | 法定代表人变更 |
彭振
|
蒋斌辉
|