序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾琛 | 44% | 14080万人民币 |
2 | 钟若农 | 38.25059% | 12240.1896万人民币 |
3 | 曾继疆 | 7.74941% | 2479.8104万人民币 |
4 | 西藏瑞兰德股权投资合伙企业(有限合伙) | 3% | 960万人民币 |
5 | 深圳市江汉资本有限公司 | 3% | 960万人民币 |
6 | 林松填 | 1.3% | 416万人民币 |
7 | 陈思铭 | 1.2% | 384万人民币 |
8 | 嘉兴珺嘉投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.8% | 256万人民币 |
9 | 王建平 | 0.7% | 224万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟若农
|
|
2 |
曾琛
|
|
3 |
杜晶
|
|
4 |
徐建华
|
|
5 |
刘畅
|
|
6 |
王晓明
|
|
7 |
胥迁均
|
|
8 |
王慧卉
|
|
9 |
颜艳芳
|
|
10 |
陈雪梅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
株洲宏达电子股份有限公司天元分公司
|
毛云武 | 2015-02-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾琛
|
曾琛
|
2 | 2022-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛云武 [退出]高成 [退出]欧阳祖友 [退出]曾琛钟若农徐友龙 [退出]刘畅
|
胥迁均 [新增]王晓明 [新增]杜晶 [新增]曾琛刘畅钟若农徐建华 [新增]
|
3 | 2022-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王大辉 [退出]陈雪梅樊平 [退出]
|
颜艳芳 [新增]王慧卉 [新增]陈雪梅
|
4 | 2022-01-27 | 注册资本变更 |
40010万人民币
|
41183.984500万人民币( + 2.93423% )
|
5 | 2022-01-27 | 章程备案 |
无
|
2022-01-24启用新章程
|
6 | 2021-07-13 | 章程备案 |
无
|
2021-06-23启用新章程
|
7 | 2020-05-13 | 联络员备案 |
王大辉 *** 备案手机:***
|
唐俊 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-07-15 | 经营范围变更 |
电容器、电子模块及其它电子元器件、零配件研****、制造、销售、检测。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电阻电容电感及其他元件、滤波器、变压器、磁珠、微波铁氧体磁性器件、微波功率器件、电子电路、微电路模块、IF模块、VF模块、微波组件、集成电路、电源管理芯片、电子专用材料研****、制造、销售及服务;计算机硬件、支撑软件开****、制造、销售及服务;电子仪器、电气设备开****、生产、销售及服务;电子产品检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2019-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁坤阳 [退出]王大辉余江丹 [退出]
|
王大辉樊平 [新增]陈雪梅 [新增]
|
10 | 2019-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
靳海涛 [退出]钟若农欧阳祖友徐友龙曾继疆 [退出]高成贺全平 [退出]
|
毛云武 [新增]曾琛 [新增]刘畅 [新增]欧阳祖友钟若农高成徐友龙
|