序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲市联谊房地产开****有限责任公司 | 55% | 1650.0万人民币 |
2 | 马景琳 | 26.8% | 804.0万人民币 |
3 | 袁宇轩 | 17.86667% | 536.0万人民币 |
4 | 龙剑 | 0.33333% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁宇轩
|
|
2 |
吴师
|
|
3 |
聂雅莉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-22 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
袁毅; [退出]龙剑;袁宇轩;株洲市联谊房地产开****有限责任公司;
|
马景琳; [新增]龙剑;袁宇轩;株洲市联谊房地产开****有限责任公司;
|
2 | 2021-11-22 | 股东变更 |
龙剑 ,袁毅 , [退出]袁宇轩 ,株洲市联谊房地产开****有限责任公司
|
龙剑 ,马景琳 , [新增]袁宇轩 ,株洲市联谊房地产开****有限责任公司
|
3 | 2021-11-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-09修正原章程第十二条、第十七条。
|
4 | 2021-11-19 | 联络员备案 |
易婷 *** 备案手机:***
|
唐洁琼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-05-24 | 联络员备案 |
王政 *** 备案手机:***
|
易婷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-12-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-07对公司章程第十二条进行修正
|
7 | 2020-12-07 | 法定代表人变更 |
袁毅
|
袁宇轩
|
8 | 2020-12-07 | 股东变更 |
龙剑 ,袁毅 ,株洲市联谊房地产开****有限责任公司
|
龙剑 ,袁毅 ,袁宇轩 , [新增]株洲市联谊房地产开****有限责任公司
|
9 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易娟 [退出]
|
吴师 [新增]
|
10 | 2019-05-28 | 联络员备案 |
王政 *** 备案手机:***
|
王政 *** 备案手机:*** (网上办理)
|