序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁文 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 黄玉如 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁文
|
|
2 |
黄玉如
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-15 | 注册资本变更 |
600万人民币
|
100.000000万人民币( - 83.33333% )
|
2 | 2021-07-15 | 章程备案 |
无
|
2021-07-07废除旧章程,通过章程。
|
3 | 2021-07-15 | 股东变更 |
黄玉如 ,魏斯 , [退出]袁文
|
黄玉如 ,袁文
|
4 | 2021-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐天柱 [退出]
|
黄玉如 [新增]
|
5 | 2021-05-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2021-05-10 | 章程备案 |
无
|
2021-04-29废除旧章程,通过新章程。
|
7 | 2021-05-10 | 股东变更 |
魏斯
|
黄玉如 , [新增]魏斯 ,袁文 [新增]
|
8 | 2021-05-10 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
600.000000万人民币( + 20% )
|
9 | 2021-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏斯 [退出]
|
袁文 [新增]
|
10 | 2021-05-10 | 法定代表人变更 |
魏斯
|
袁文
|