序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王勇 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 王艳辉 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王勇
|
|
2 |
王艳辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 股东变更 |
王艳辉 ,王勇
|
王艳辉 ,王勇
|
2 | 2021-12-02 | 章程备案 |
无
|
2021-11-24新章程
|
3 | 2020-09-11 | 股东变更 |
王艳辉
|
王艳辉 ,王勇 [新增]
|
4 | 2020-09-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王勇
|
王勇
|
6 | 2020-09-11 | 章程备案 |
无
|
2020-09-09提交新章程
|
7 | 2020-09-11 | 地址变更 |
湖南省株洲市天元区中达路88号栗雨工业园天桥起重3#厂房一号车间
|
湖南省株洲市天元区创业大道156号天易科技城自主创业园D7栋101-1
|
8 | 2020-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王艳辉
|
王艳辉
|
9 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王艳辉 [退出]
|
王勇 [新增]
|
10 | 2019-10-17 | 法定代表人变更 |
王艳辉
|
王勇
|