序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 负责人变更 |
周旭华 [退出]
|
皮春燕 [新增]
|
2 | 2020-03-07 | 联络员备案 |
徐春艳 *** 备案手机:***
|
谭超 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-08-31 | 负责人变更 |
廖岳 [退出]
|
周旭华 [新增]
|
4 | 2018-08-31 | 联络员备案 |
李小磅 *** 备案手机:***
|
徐春艳 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-10-31 | 财务负责人 |
|
李小磅
|
6 | 2016-10-31 | 负责人变更 |
邹莉 [退出]
|
廖岳 [新增]
|
7 | 2016-05-11 | 联络员备案 |
侯江红 备案手机:*****
|
李小磅 备案手机:***** (网上办理)
|