序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘长海 | 85% | 2550.0万人民币 |
2 | 潘俊 | 10% | 300.0万人民币 |
3 | 潘长蕊 | 5% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘长海
|
|
2 |
苏泉
|
|
3 |
潘长蕊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 章程备案 |
无
|
2022-06-12启用新的公司章程
|
2 | 2022-06-14 | 股东变更 |
潘长海 ,潘长华 , [退出]潘长蕊
|
潘长海 ,潘长蕊 ,潘俊 [新增]
|
3 | 2022-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
苏泉
|
4 | 2022-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
潘长蕊
|
5 | 2022-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘长海
|
潘长海
|
6 | 2022-06-14 | 经营期限 |
2005年1月18日 至 2025年1月13日
|
2005年1月18日 至 2032年12月31日
|
7 | 2020-04-08 | 联络员备案 |
陈珊珊 *** 备案手机:***
|
杨林娜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-11-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-30第一章第二条
|
9 | 2018-11-12 | 地址变更 |
株洲市荷塘区新华西路50号
|
湖南省株洲市荷塘区新华西路628号
|
10 | 2014-03-31 | 投资人(股权)变更 |
郑永节 [退出]潘长华潘长蕊赵国成 [退出]潘长海
|
潘长海潘长华潘长蕊
|