序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈凡凡 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈凡凡
|
|
2 |
谭保妹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 股东变更 |
陈凡凡 ,刘谭红 [退出]
|
陈凡凡
|
2 | 2022-07-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2022-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈凡凡 [退出]
|
谭保妹 [新增]
|
4 | 2022-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘谭红 [退出]
|
陈凡凡 [新增]
|
5 | 2022-07-27 | 章程备案 |
无
|
2022-07-01启用新章程
|
6 | 2022-07-27 | 法定代表人变更 |
刘谭红
|
陈凡凡
|
7 | 2020-04-16 | 联络员备案 |
陈凡凡 *** 备案手机:***
|
马清华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘谭红 [退出]
|
陈凡凡 [新增]
|
9 | 2018-07-04 | 法定代表人变更 |
陈凡凡
|
刘谭红
|
10 | 2018-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈凡凡 [退出]
|
刘谭红 [新增]
|