序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安信信托股份有限公司 | 75% | 15000.0万人民币 |
2 | 周光辉 | 18.4175% | 3683.5万人民币 |
3 | 谢群力 | 6.5825% | 1316.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈芳
|
|
2 |
谢群力
|
|
3 |
刘勇
|
|
4 |
文志德
|
|
5 |
刘新旺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 联络员备案 |
李珍 *** 备案手机:***
|
易卫东 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈芳
|
3 | 2017-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
文志德韦伟 [退出]刘勇
|
刘勇文志德谢群力 [新增]
|
4 | 2017-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢群力 [退出]
|
刘新旺 [新增]
|
5 | 2017-10-16 | 董事备案 |
文志德韦伟 [退出]刘勇
|
刘勇文志德谢群力 [新增]
|
6 | 2017-10-16 | 经理备案 |
|
陈芳 [新增]
|
7 | 2017-10-16 | 法定代表人变更 |
韦伟
|
陈芳
|
8 | 2017-10-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-09-15第七章第二十六条。
|
9 | 2017-10-16 | 监事备案 |
谢群力 [退出]
|
刘新旺 [新增]
|
10 | 2016-12-12 | 股东变更 |
谢群力 ,周光辉
|
安信信托股份有限公司 , [新增]谢群力 ,周光辉
|