序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付光明 | 97% | 1018.5万人民币 |
2 | 叶赞 | 3% | 31.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何朝辉
|
|
2 |
付光明
|
|
3 |
叶赞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
株洲巽通道路桥梁工程有限责任公司云龙分公司
|
何朝辉 | 2020-09-10 |
2 |
株洲巽通道路桥梁工程有限责任公司石峰区分公司
|
王兵 | 2019-05-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-01第六条
|
2 | 2021-03-03 | 股东变更 |
付光明 ,叶小华 [退出]
|
付光明 ,叶赞 [新增]
|
3 | 2020-04-24 | 法定代表人变更 |
叶小华
|
何朝辉
|
4 | 2020-04-24 | 联络员备案 |
叶小华 *** 备案手机:***
|
付光明 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-04-24 | 股东变更 |
唐力 , [退出]叶小华 ,周瑜 [退出]
|
付光明 , [新增]叶小华
|
6 | 2020-04-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-21第六条;第二十四、二十五、二十六条
|
7 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶小华 [退出]
|
付光明 [新增]
|
8 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周瑜 [退出]
|
叶赞 [新增]
|
9 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐力 [退出]
|
何朝辉 [新增]
|
10 | 2019-08-27 | 地址变更 |
湖南省株洲市渌口区
|
湖南省株洲市渌口区渌口镇尖塘湾(公路局新住宅楼604)
|