序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕秀国 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕秀国
|
|
2 |
张雪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2019-05-28 | 章程备案 |
无
|
2019-05-20新章程
|
3 | 2019-05-28 | 股东变更 |
杜守鹏 , [退出]张越超 [退出]
|
吕秀国 [新增]
|
4 | 2019-05-28 | 法定代表人变更 |
杜守鹏
|
吕秀国
|
5 | 2019-05-28 | 联络员备案 |
杜守鹏 *** 备案手机:***
|
吕秀国 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜守鹏 [退出]
|
吕秀国 [新增]
|
7 | 2019-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张越超 [退出]
|
张雪 [新增]
|
8 | 2019-05-21 | 经营期限 |
2017年12月7日 至 2047年12月6日
|
2017年12月7日 至 长期
|
9 | 2019-05-21 | 法定代表人变更 |
蒋胜前
|
杜守鹏
|
10 | 2019-05-21 | 股东变更 |
曹如意 , [退出]陈博 , [退出]陈乐 , [退出]蒋胜前 , [退出]梁亮 , [退出]彭勇军 , [退出]齐升文 , [退出]谭朝辉 , [退出]颜克平 , [退出]叶彬 [退出]
|
杜守鹏 , [新增]张越超 [新增]
|