序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何爱元 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何爱元
|
|
2 |
廖春阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-17 | 地址变更 |
株洲市石峰区学林办事处双峰社区棉湖洲组40号
|
湖南省株洲市云龙示范区学林办事处大丰村金牌组003号
|
2 | 2020-09-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-24公司章程第一章第二条:公司经营地址为: 湖南省株洲市云龙示范区学林办事处大丰村金牌组003号
|
3 | 2020-08-21 | 地址变更 |
株洲市石峰区学林办事处双峰社区棉湖洲组40号
|
株洲市石峰区学林办事处双峰社区棉湖洲组40号
|
4 | 2019-10-17 | 经营范围变更 |
电力设备、气轮辅机、非标设备、机械零部件加工;电机维修;金属材料、建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
铁路机车车辆配件制造;铁路专用设备及器材、配件制造;高铁设备、配件制造;电力设备、汽轮辅机、非标设备、机械零部件加工;电机维修;包装盒、包装箱、工艺美术及礼仪用品制造、销售;衣饰品加工、制作、销售;服装服饰制造、销售;五金产品、电器设备、电子元器件、纸制品、塑料制品、竹木制品加工、销售;塑料丝、绳及编织品制造、销售;金属材料、建筑材料、百货、劳动防护用品、农副产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-10-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭林华 [退出]
|
廖春阳 [新增]
|
7 | 2019-10-17 | 股东变更 |
谭林华 , [退出]钟荣志 [退出]
|
何爱元 [新增]
|
8 | 2019-10-17 | 章程备案 |
无
|
2019-09-30废除原章程,启用新的公司章程
|
9 | 2019-10-17 | 财务负责人 |
郭敬阳 ***
|
何爱元 ***
|
10 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟荣志 [退出]
|
何爱元 [新增]
|