序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏辉生 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏玉红
|
|
2 |
夏辉生
|
|
3 |
夏玉姣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏玉红 [退出]
|
夏玉姣 [新增]
|
2 | 2020-10-28 | 法定代表人变更 |
夏辉生
|
夏玉红
|
3 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏辉生 [退出]
|
夏玉红 [新增]
|
4 | 2020-10-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-16第八章 第十八条公司股东担任执行董事,经理为法定代表人,执行董事任期为3年,任期届满,公司股权没有****生转让的,可以连任。
|
5 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏辉生
|
夏辉生
|
6 | 2020-09-28 | 联络员备案 |
郭凤 *** 备案手机:***
|
徐海艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2016-07-26 | 股东变更 |
夏辉生
|
夏辉生
|
8 | 2016-07-26 | 名称变更 |
醴陵市安福石膏粉制品销售有限公司
|
醴陵市安福陶瓷材料有限公司
|
9 | 2016-07-26 | 注册资本(金)变更 |
10万人民币
|
100.0000万人民币( + 900% )
|
10 | 2016-07-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-07-26公司名称、注册资本的变更登记
|