序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋路 | 40% | 200万人民币 |
2 | 李雪松 | 20% | 100万人民币 |
3 | 曾小毛 | 20% | 100万人民币 |
4 | 苏斌 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏怡华
|
|
2 |
徐振
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-10 | 法定代表人变更 |
蒋路
|
苏怡华
|
2 | 2021-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋路 [退出]
|
苏怡华 [新增]
|
3 | 2021-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾小毛 [退出]
|
徐振 [新增]
|
4 | 2020-05-11 | 联络员备案 |
苏斌 *** 备案手机:***
|
曾弘 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏斌 [退出]
|
蒋路 [新增]
|
6 | 2019-06-25 | 法定代表人变更 |
苏斌
|
蒋路
|
7 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
苏斌 *** 备案手机:***
|
蒋路 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
蒋路 *** 备案手机:***
|
蒋路 *** 备案手机:*** (网上办理)
|