序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲可洛饮餐饮管理有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐圣麟
|
|
2 |
田芬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
株洲耀德餐饮管理有限公司苏宁分公司
|
徐圣麟 | 2021-04-25 |
2 |
株洲耀德餐饮管理有限公司美的时代广场分公司
|
林文正 | 2019-06-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何育兴 [退出]
|
田芬 [新增]
|
2 | 2021-11-25 | 股东变更 |
株洲双响餐饮管理有限公司 [退出]
|
株洲可洛饮餐饮管理有限公司 [新增]
|
3 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林文正 [退出]
|
徐圣麟 [新增]
|
4 | 2021-11-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-24第六条
|
5 | 2021-07-20 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
100.000000万人民币( + 100% )
|
6 | 2021-07-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-20第五条、第六条
|
7 | 2021-07-20 | 股东变更 |
株洲双响餐饮管理有限公司
|
株洲双响餐饮管理有限公司
|