序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾庆国 | 95% | 760.0万人民币 |
2 | 凌艳 | 5% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾庆国
|
|
2 |
凌艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
游克华 [退出]
|
凌艳 [新增]
|
2 | 2021-06-21 | 章程备案 |
无
|
2021-06-11股权变更
|
3 | 2021-06-21 | 股东变更 |
易柳洲 , [退出]曾庆国
|
凌艳 , [新增]曾庆国
|
4 | 2020-07-10 | 章程备案 |
无
|
2020-07-06新章程
|
5 | 2020-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易柳洲 [退出]
|
曾庆国 [新增]
|
6 | 2020-07-10 | 地址变更 |
湖南省株洲市石峰区白石港17号芙蓉建设办公楼二楼
|
湖南省株洲市石峰区铜霞路461号原海利株洲市精细化工公司办公楼三楼306-7号
|
7 | 2019-09-19 | 股东变更 |
易柳州 , [退出]游克华 [退出]
|
易柳洲 , [新增]曾庆国 [新增]
|
8 | 2019-09-19 | 法定代表人变更 |
易柳洲
|
曾庆国
|
9 | 2019-09-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-29第四条、第八条
|
10 | 2019-06-18 | 联络员备案 |
林万雄 *** 备案手机:***
|
凌艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|