序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 粤港澳大湾区联合控股有限公司 | 49% | 4900.0万人民币 |
2 | 禾田投资集团有限公司 | 46% | 4600.0万人民币 |
3 | 株洲信息港****展有限公司 | 5% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈乐田
|
|
2 |
陈上如
|
|
3 |
陈景明
|
|
4 |
张玥
|
|
5 |
唐令
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-26 | 地址变更 |
湖南省株洲市天元区株洲大道898号高科总部壹号B座801室
|
湖南省株洲市天元区群丰镇创智路99号株洲信息港1号孵化、研****办公楼2308室
|
2 | 2021-08-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-26第二条
|
3 | 2020-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈上如 [退出]
|
陈景明 [新增]
|
4 | 2020-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈景明陈乐田陈上如苏恒杰 [退出]
|
陈乐田陈景明张玥 [新增]陈上如
|
5 | 2019-01-24 | 股东变更 |
禾田投资集团有限公司 ,株洲信息港****展有限公司
|
禾田投资集团有限公司 ,粤港澳大湾区联合控股有限公司 , [新增]株洲信息港****展有限公司
|
6 | 2019-01-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-24第六条、第十条、第二十二条
|
7 | 2019-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈乐田陈上如陈景明
|
苏恒杰 [新增]陈乐田陈上如陈景明
|
8 | 2018-11-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-10第五条、第六条
|
9 | 2018-11-19 | 股东变更 |
禾田投资集团有限公司 ,株洲信息港****展有限公司
|
禾田投资集团有限公司 ,株洲信息港****展有限公司
|
10 | 2018-11-19 | 注册资本变更 |
5000万人民币
|
10000.000000万人民币( + 100% )
|