序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南金荣企业集团有限公司 | 87% | 2610万人民币 |
2 | 韦红玲 | 13% | 390万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李文金
|
|
2 |
韦红玲
|
|
3 |
杨建
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
醴陵金荣房地产开****有限公司阳三星城项目部
|
余凤生 | 2010-09-03 |
2 |
湖南凯诺新材料工业有限公司醴陵生产基地
|
李文金 | 2003-07-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
杨建
|
2 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
韦红玲
|
3 | 2019-12-20 | 章程备案 |
|
2019-12-20提交新章程。
|
4 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李文金
|
5 | 2019-12-20 | 股东变更 |
|
湖南金荣企业集团有限公司 ,韦红玲
|
6 | 2015-05-11 | 住所变更 |
|
醴陵市瓷城大道41号中央商业广场C3区C3栋219室
|
7 | 2015-05-11 | 投资人(股权)变更 |
|
湖南金荣企业集团有限公司韦红玲刘海林
|
8 | 2011-05-09 | 地址变更 |
|
醴陵市立三大道一号(渌江社区居委会内三楼)
|
9 | 2009-12-09 | 投资人(股权)变更 |
|
湖南金荣企业集团有限公司出资 2610.00000( + 50% )万元 人民币 ;韦红玲出资 90.00000( + 50% )万元 人民币 ;刘海林出资 300.00000( + 50% )万元 人民币
|
10 | 2009-12-09 | 投资人(股权)变更 |
|
股东实际出资3000.0
|