序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲市城市建设****展集团有限公司 | 100% | 30000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田茂军
|
|
2 |
王社运
|
|
3 |
梁文
|
|
4 |
李展生
|
|
5 |
黄卫红
|
|
6 |
张健
|
|
7 |
杨志刚
|
|
8 |
张立俭
|
|
9 |
刘悦华
|
|
10 |
易谷秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 联络员备案 |
邓旖旎 *** 备案手机:***
|
李强 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-09-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-16第二章第十三条
|
3 | 2020-09-23 | 经营范围变更 |
湘江风光带建设、经营;旧城改造;城市基础设施投资与建设;土地平整;旅游开****;粮油销售;房屋租赁服务;酒店经营与管理。(上述经营项目不含国家法律法规政策禁止或限制的项目,涉及资质证的凭有效资质证经营)
|
城市基础设施建设管理服务;土地整理、管理服务;旅游开****;粮油收购、销售、储备;房屋租赁服务;酒店经营与管理。(上述经营项目不含国家法律法规政策禁止或限制的项目,涉及资质证的凭有效资质证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭育喜 [退出]
|
张健 [新增]
|
5 | 2020-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵海山 [退出]关坦良 [退出]王志红 [退出]陈趁 [退出]赵杨 [退出]谭育喜 [退出]袁迎春 [退出]
|
梁文 [新增]李展生 [新增]田茂军 [新增]张健 [新增]王社运 [新增]杨志刚 [新增]黄卫红 [新增]
|
6 | 2020-07-27 | 法定代表人变更 |
关坦良
|
田茂军
|
7 | 2020-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖波 [退出]李民 [退出]张立俭王洪安 [退出]彭蒙 [退出]
|
李湘川 [新增]陈德平 [新增]刘悦华 [新增]张立俭易谷秀 [新增]
|
8 | 2020-05-13 | 联络员备案 |
邓旖旎 *** 备案手机:***
|
邓旖旎 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-01-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-31第二条、第四条、第十五条
|
10 | 2020-01-16 | 股东变更 |
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 [退出]
|
株洲市城市建设****展集团有限公司 [新增]
|