序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 | 100% | 21000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭卫丰
|
|
2 |
郭芳生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-03-30公司住所变更备案
|
2 | 2022-03-30 | 地址变更 |
湖南省株洲市醴陵市来龙门街道渌江产业****展中心17楼
|
湖南醴陵经济开****区渌江新城渌江产业****展中心
|
3 | 2021-03-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-24第二章第六条住所:醴陵市来龙门街道渌江产业****展中心17楼
|
4 | 2021-03-30 | 联络员备案 |
蔡文萍 *** 备案手机:***
|
高磊 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨博 [退出]
|
郭卫丰 [新增]
|
6 | 2021-03-30 | 法定代表人变更 |
杨博
|
郭卫丰
|
7 | 2021-03-30 | 地址变更 |
醴陵市来龙门街道庄埠村荆潭组
|
湖南省株洲市醴陵市来龙门街道渌江产业****展中心17楼
|
8 | 2020-05-14 | 联络员备案 |
李明海 *** 备案手机:***
|
蔡文萍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-04-28 | 法定代表人变更 |
陈嗣佳
|
杨博
|
10 | 2020-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈嗣佳 [退出]
|
杨博 [新增]
|