序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何奕涌 | 20% | 10.0万人民币 |
2 | 何建玲 | 16% | 8.0万人民币 |
3 | 黄兰贞 | 16% | 8.0万人民币 |
4 | 胡淑宜 | 16% | 8.0万人民币 |
5 | 彭睿智 | 16% | 8.0万人民币 |
6 | 郭芊桥 | 16% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何建玲
|
|
2 |
郭芊桥
|
|
3 |
何奕涌
|
|
4 |
黄兰贞
|
|
5 |
胡淑宜
|
|
6 |
陈略
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
炎陵县乐富水电有限责任公司石岩江水电站
|
彭睿智 | 2009-06-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄兰贞胡淑宜彭睿智 [退出]郭芊桥何兴南 [退出]何奕涌
|
郭芊桥胡淑宜何建玲 [新增]黄兰贞何奕涌
|
2 | 2022-01-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-01-06因法定代表人、投资人(股权)变更,修改原章程第四章第五条。
|
3 | 2022-01-07 | 法定代表人变更 |
彭睿智
|
何建玲
|
4 | 2022-01-07 | 股东变更 |
郭芊桥 ,何兴南 , [退出]何奕涌 ,胡淑宜 ,黄兰贞 ,彭睿智
|
郭芊桥 ,何建玲 , [新增]何奕涌 ,胡淑宜 ,黄兰贞 ,彭睿智
|
5 | 2021-09-24 | 联络员备案 |
彭睿智 *** 备案手机:***
|
何建玲 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭朦 [退出]
|
陈略 [新增]
|
7 | 2017-09-21 | 股东变更 |
郭永忠 , [退出]何兴南 ,何奕涌 ,胡淑宜 ,黄兰贞 ,彭睿智
|
郭芊桥 , [新增]何兴南 ,何奕涌 ,胡淑宜 ,黄兰贞 ,彭睿智
|
8 | 2017-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭永忠 [退出]何兴南胡淑宜何奕涌黄兰贞彭睿智
|
郭芊桥 [新增]黄兰贞何奕涌何兴南胡淑宜彭睿智
|
9 | 2017-09-21 | 董事备案 |
郭永忠 [退出]何兴南胡淑宜何奕涌黄兰贞彭睿智
|
郭芊桥 [新增]黄兰贞何奕涌何兴南胡淑宜彭睿智
|
10 | 2017-09-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-09-08修改公司章程第四章第五条。
|