序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴志光 | 51% | 408.0万人民币 |
2 | 胡利华 | 20% | 160.0万人民币 |
3 | 周琪 | 15% | 120.0万人民币 |
4 | 周婕 | 14% | 112.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴志勇
|
|
2 |
胡利华
|
|
3 |
周婕
|
|
4 |
吴志光
|
|
5 |
周琪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴正国 [退出]
|
吴志勇 [新增]
|
2 | 2021-02-01 | 法定代表人变更 |
吴正国
|
吴志勇
|
3 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡利华 [退出]
|
吴正国 [新增]
|
4 | 2020-09-04 | 法定代表人变更 |
胡利华
|
吴正国
|
5 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴志光胡利华周婕
|
胡利华周婕吴志光
|
6 | 2020-09-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-27本公司经2020年7月27日股东会议,对本公司上次已经在登记机关备案的章程进行修正,修正条款如下: 一、章程第十章第五十一条修改为: 原董事长担任法定代表人,现变更为由总经理担任。
|
7 | 2020-07-29 | 联络员备案 |
易龙 *** 备案手机:***
|
胡艳平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2008-01-29 | 地址变更 |
天元区珠江南路
|
天元区天平东路21号长江中央商务大厦A座1328号
|
9 | 2008-01-29 | 法定代表人变更 |
谌永东
|
胡利华
|
10 | 2008-01-29 | 投资人(股权)变更 |
黄少娥出资 20.00000万元 人民币; [退出]潘蕊出资 333.36000万元 人民币; [退出]湛永东出资 333.28000万元 人民币; [退出]阮旭出资 113.36000万元 人民币 [退出]
|
吴志光出资 408.00000万元 人民币 ; [新增]胡利华出资 160.00000万元 人民币 ; [新增]周琪出资 120.00000万元 人民币 ; [新增]周婕出资 112.00000万元 人民币 [新增]
|
湖南平东建设工程有限公司
2024-03-25
|
衡东杨帆种粮专业合作社
2024-03-18
|
衡阳市德祥物业服务有限公司
2024-03-13
|
安化县湘辉农业****展有限公司安化东坪分公司
2024-03-26
|
永州市冷水滩区宜宅装饰
2023-12-30
|
永州市黄溪源休闲农业****展有限公司
2024-03-19
|
湖南安诚知生物科技有限公司
2024-03-26
|
浏阳市顺逢生态农场
2024-03-20
|
湘潭市帮刻科技服务有限公司
2024-03-16
|
临武县庭宇种养农民专业合作社联合社
2024-03-13
|
湘阴县投昔建材经营部
2024-03-12
|
株洲市玖菲健康科技有限公司
2024-03-13
|
石门县勇进文化旅游****展有限公司
2024-03-22
|
湖南晶泰洋新能源科技有限公司安仁分公司
2024-03-26
|
长沙美时美刻医疗美容有限公司
2024-03-13
|
株洲市渌口区毛牙子牛肉粉店
2024-03-10
|
株洲市石峰区盛装服饰店
2024-03-12
|
长沙研覃教育咨询有限公司
2024-01-04
|
长沙县壹空间游戏工作室
2024-03-14
|
株洲筑丰门窗有限公司
2024-03-26
|