序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾宪华 | 80% | 192.0万人民币 |
2 | 吴炳国 | 5% | 12.0万人民币 |
3 | 易湘玉 | 5% | 12.0万人民币 |
4 | 匡长清 | 5% | 12.0万人民币 |
5 | 曾香红 | 5% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾宪华
|
|
2 |
曾香红
|
|
3 |
吴炳国
|
|
4 |
易湘玉
|
|
5 |
匡长清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-12 | 章程备案 |
无
|
2021-04-09废除原章程,通过新章程
|
2 | 2021-04-12 | 住所变更 |
株洲县淦田镇淦田村罗古组19号
|
株洲市渌口区淦田镇淦田村罗古组19号
|
3 | 2020-05-21 | 联络员备案 |
曾宪华 *** 备案手机:***
|
曾宪华 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-10-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-25第二章第三条
|
5 | 2018-10-29 | 住所变更 |
株洲县淦田镇蟠龙村罗古组19号
|
株洲县淦田镇淦田村罗古组19号
|