序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘爱容 | 35% | 280.0万人民币 |
2 | 史碧云 | 32.5% | 260万人民币 |
3 | 巢幼卿 | 32.5% | 260万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史碧云
|
|
2 |
巢幼卿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
扶彩云 *** 备案手机:***
|
刘晓红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-12-19 | 法定代表人变更 |
吴继庄
|
史碧云
|
3 | 2019-12-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-11-29第三条
|
4 | 2019-12-19 | 股东变更 |
巢幼卿 ,史碧云 ,吴继庄 [退出]
|
巢幼卿 ,刘爱容 , [新增]史碧云
|
5 | 2019-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴继庄 [退出]
|
史碧云 [新增]
|
6 | 2019-12-19 | 地址变更 |
湖南省株洲市天元区黄山中路综合楼
|
湖南省株洲市石峰区田心北山二村
|
7 | 2009-11-09 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资400.0
|
股东实际出资800.0
|